FACCIAMO SQUADRA PER IMPARARE SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE 4

Verifica delle COMPETENZE 1 Ti ricordi come si chiamano i termini delle operazioni?Scrivi nello schema i nomi di quelli cerchiati.2 Senza calcolare il risultato, scrivi l’operazione che corrisponde a ciascuna frase.a. Moltiplico per 9 il 4 ………....……….b. Un centinaio meno 5 ………....……….c. Calcolo il prodotto di 8 e 4 ………....……….d. Calcolo il quoziente tra 8 e 4 ………....……….e. Mezza dozzina più tre ………....……….f. Calcolo la somma di 7 e 3 ………....……….g. Calcolo la differenza di 8 e 5 ………....……….h. A 5 tolgo 2 ………....……….i. La metà di 12 ………....……….j. Il doppio di 12 ………....……….k. Sottraggo 5 da 12 ………....……….l. Il doppio di mezza dozzina ………....……….m. A 8 aggiungo 12 ………....……….n. Divido 12 per 4 ………....……….o. A 12 tolgo 4 ………....……….3 Ripassa con il rosso la freccia che dice: «è multiplo di» e con l’azzurro quella che dice: «è divisore di».6 Esegui sul quaderno le seguenti addizioni e sottrazioni.a. 18 145 + 478 =2 325 + 45 670 =29 230 + 112 950 =404 809 + 15 312 =b. 3 728 - 817 =4 550 - 2 064 =63 500 - 1 539 =261 000 - 141127 =7 Esegui in colonna sul quaderno le seguenti moltiplicazioni.a. 684 × 79 =983 × 57 =593 × 45 =b. 206 × 710 =486 × 190 =708 × 192 =c. 508 × 365 =326 × 272 =456 × 179 =d. 845 × 167 =391 × 928 =268 × 487 =e. 593 × 756 =326 × 468 =739 × 542 =8 Esegui in colonna sul quaderno le seguenti divisioni.a. 578 : 34 =854 : 61 =912 : 76 =b. 1 184 : 16 =1 058 : 23 =2 376 : 36 =c. 9 100 : 26 =3 480 : 58 =4 366 : 74 =d. 2 730 : 58 =6 270 : 92 =6 480 : 72 =e. 11 628 : 57 =10 530 : 26 =22 592 : 32 = 4 Quale proprietà è stata applicata?5 Completa le tabelle.

Verifica delle COMPETENZE

1 Ti ricordi come si chiamano i termini delle operazioni?
Scrivi nello schema i nomi di quelli cerchiati.

2 Senza calcolare il risultato, scrivi l’operazione che corrisponde a ciascuna frase.
a. Moltiplico per 9 il 4 ………....……….
b. Un centinaio meno 5 ………....……….
c. Calcolo il prodotto di 8 e 4 ………....……….
d. Calcolo il quoziente tra 8 e 4 ………....……….
e. Mezza dozzina più tre ………....……….
f. Calcolo la somma di 7 e 3 ………....……….
g. Calcolo la differenza di 8 e 5 ………....……….
h. A 5 tolgo 2 ………....……….
i. La metà di 12 ………....……….
j. Il doppio di 12 ………....……….
k. Sottraggo 5 da 12 ………....……….
l. Il doppio di mezza dozzina ………....……….
m. A 8 aggiungo 12 ………....……….
n. Divido 12 per 4 ………....……….
o. A 12 tolgo 4 ………....……….

3 Ripassa con il rosso la freccia che dice: «è multiplo di» e con l’azzurro quella che dice: «è divisore di».

6 Esegui sul quaderno le seguenti addizioni e sottrazioni.
a. 18 145 + 478 =
2 325 + 45 670 =
29 230 + 112 950 =
404 809 + 15 312 =
b. 3 728 - 817 =
4 550 - 2 064 =
63 500 - 1 539 =
261 000 - 141127 =

7 Esegui in colonna sul quaderno le seguenti moltiplicazioni.
a. 684 × 79 =
983 × 57 =
593 × 45 =
b. 206 × 710 =
486 × 190 =
708 × 192 =
c. 508 × 365 =
326 × 272 =
456 × 179 =
d. 845 × 167 =
391 × 928 =
268 × 487 =
e. 593 × 756 =
326 × 468 =
739 × 542 =

8 Esegui in colonna sul quaderno le seguenti divisioni.
a. 578 : 34 =
854 : 61 =
912 : 76 =
b. 1 184 : 16 =
1 058 : 23 =
2 376 : 36 =
c. 9 100 : 26 =
3 480 : 58 =
4 366 : 74 =
d. 2 730 : 58 =
6 270 : 92 =
6 480 : 72 =
e. 11 628 : 57 =
10 530 : 26 =
22 592 : 32 =