FACCIAMO SQUADRA PER IMPARARE SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE 5

Moltiplicazioni e divisioni a mente Devi moltiplicare per 9? Moltiplica prima per 10, poi sottrai dal prodotto il numero stesso. 35 × 9 = 35 × 10 - 35 = 350 - 35 = 315 Devi moltiplicare per 11? Moltiplica prima per 10, poi aggiungi al prodotto il numero stesso. 45 × 11 = 45 × 10 + 45 = 450 + 45 = 495 Devi calcolare il doppio? Doppio di 74 = doppio di 70 + doppio di 4 = 140 + 8 = 148 Doppio di 127 = doppio di 100 + doppio di 20 + doppio di 7 = 200 + 40 + 14 = 254 Devi calcolare il triplo? Triplo di 54 = triplo di 50 + triplo di 4 = = 150 + 12 = 162 Triplo di 127 = triplo di 100 + triplo di 20 + triplo di 7 = 300 + 60 + 21 = 381 Devi moltiplicare per 0,5? Otterrai lo stesso risultato dividendo il numero per 2.42 × 0,5 = 42 : 2 = 21 Devi moltiplicare per 0,25? Otterrai lo stesso risultato dividendo il numero per 4. 28 × 0,25 = 28 : 4 = 7 Devi dividere per 0,5? Otterrai lo stesso risultato moltiplicando il numero per 2. 42 : 0,5 = 42 × 2 = 84 Devi calcolare la metà? Metà di 84 = metà di 80 + metà di 4 = 40 + 2 = 42 Devi dividere per 0,25? Otterrai lo stesso risultato moltiplicando il numero per 4. 24 : 0,25 = 24 × 4 = 96 ESERCIZI 1 Esegui le moltiplicazioni a mente seguendo le regole indicate sopra. 66 × 9 = .................85 × 9 = .................95 × 9 = .................37 × 11 = .................58 × 11 = .................96 × 11 = .................98 × 2 = .................247 × 2 = .................84 × 3 = .................245 × 3 = .................52 × 0,5 = .................58 × 0,5 = .................86 × 0,5 = .................48 × 0,25 = .................56 × 0,25 = .................72 × 0,25 = ................. 2 Esegui le divisioni a mente seguendo le regole indicate sopra. 46 : 2 = .................84 : 2 = .................164 : 2 = .................178 : 2 = .................52 : 0,5 = .................86 : 0,5 = .................74 : 0,5 = .................58 : 0,5 = .................48 : 0,25 = .................56 : 0,25 = .................72 : 0,25 = .................53 : 0,25 = .................45 : 0,25 = .................23 : 0,25 = .................32 : 0,25 = .................65 : 0,25 = .................

Moltiplicazioni e divisioni a mente

  • Devi moltiplicare per 9?
    Moltiplica prima per 10, poi sottrai dal prodotto il numero stesso.
    35 × 9 = 35 × 10 - 35 = 350 - 35 = 315 

  • Devi moltiplicare per 11?
    Moltiplica prima per 10, poi aggiungi al prodotto il numero stesso.
    45 × 11 = 45 × 10 + 45 = 450 + 45 = 495 

  • Devi calcolare il doppio?
    Doppio di 74 = doppio di 70 + doppio di 4 = 140 + 8 = 148 Doppio di 127 = doppio di 100 + doppio di 20 + doppio di 7 = 200 + 40 + 14 = 254 

  • Devi calcolare il triplo?
    Triplo di 54 = triplo di 50 + triplo di 4 = = 150 + 12 = 162 Triplo di 127 = triplo di 100 + triplo di 20 + triplo di 7 = 300 + 60 + 21 = 381 

  • Devi moltiplicare per 0,5?
    Otterrai lo stesso risultato dividendo il numero per 2.
    42 × 0,5 = 42 : 2 = 21 

  • Devi moltiplicare per 0,25?
    Otterrai lo stesso risultato dividendo il numero per 4.
    28 × 0,25 = 28 : 4 = 7 

  • Devi dividere per 0,5?
    Otterrai lo stesso risultato moltiplicando il numero per 2.
    42 : 0,5 = 42 × 2 = 84 

  • Devi calcolare la metà?
    Metà di 84 = metà di 80 + metà di 4 = 40 + 2 = 42 

  • Devi dividere per 0,25?
    Otterrai lo stesso risultato moltiplicando il numero per 4.
    24 : 0,25 = 24 × 4 = 96


ESERCIZI

1

Esegui le moltiplicazioni a mente seguendo le regole indicate sopra.

66 × 9 = .................
85 × 9 = .................
95 × 9 = .................
37 × 11 = .................
58 × 11 = .................
96 × 11 = .................
98 × 2 = .................
247 × 2 = .................
84 × 3 = .................
245 × 3 = .................
52 × 0,5 = .................
58 × 0,5 = .................
86 × 0,5 = .................
48 × 0,25 = .................
56 × 0,25 = .................
72 × 0,25 = .................

2

Esegui le divisioni a mente seguendo le regole indicate sopra.

46 : 2 = .................
84 : 2 = .................
164 : 2 = .................
178 : 2 = .................
52 : 0,5 = .................
86 : 0,5 = .................
74 : 0,5 = .................
58 : 0,5 = .................
48 : 0,25 = .................
56 : 0,25 = .................
72 : 0,25 = .................
53 : 0,25 = .................
45 : 0,25 = .................
23 : 0,25 = .................
32 : 0,25 = .................
65 : 0,25 = .................